APR : 科研组负责人 : Antoine Miné
11 终身学术研究人员
Aubry Philippe (讲师, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/312 |
Chailloux Emmanuel (教授, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/316 |
Demangeon Romain (讲师, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/314 |
Genitrini Antoine (教授, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/319 |
Mairesse Jean (研究主任, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/316 |
Manoury Pascal (Emeritus Associate Professor, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/310 |
Miné Antoine (教授, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/311 |
Pelletier Maryse (Emeritus Associate Professor, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/312 |
Peschanski Frédéric (讲师, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/321 |
Tierny Julien (研究主任, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/314 |
Valibouze Annick (Full Professor, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/309 |
行政技术人员(公属于其它科研组)
El Habchi Noura (行政人员, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/201 |
Kabassanov Konstantin (工程师, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410 |
Le Roux Pierre-Emmanuel (工程师, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412 |
M'Baka Cyriaque (工程师, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416 |
Meteillor Stéphanie (行政人员, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222 |
Voets Sabine (行政人员, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/226 |
13 PhD graduated
Bau Guillaume | 外部 |
Clémot Mattéo | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/303 |
Kissi Mohamed Amine | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/303 |
Le Guillou Eve | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/320 |
Milanese Marco | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/303 |
Razafintsialonina Mamy | 外部 |
Sisouk Keanu | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/303 |
Suzanne Hector | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/331 |
Sylvestre Loic | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/331 |
Tchitchek Sébastien | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/303 |
Thome Emilie | 外部 CIFRE |
Valnet Milla | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/303 |
Vienot Ada | 外部 |
行政技术人员(专属于科研组)
Daniel Thomas (临时工程师, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/331 |
Forest Simon (Temporary Research engineer, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/331 |
Gerbaud Sylvain (Temporary Research engineer, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/331 |
毕业博士 (仍然在实验室)
Pont Mathieu | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/303 |
8 客座教授 12个月以来
Bodini Olivier (从 2024-9-10 到 2025-2-28) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/319 |
Sall Boubacar Demba (从 2024-6-20 到 2024-12-5) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/320 |
Curiel Amaury (从 2024-8-31 到 2024-9-30) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/331 |
Lieu Choun Tong (从 2024-1-1 到 2024-8-31) | |
Azizi Marwan (从 2024-6-3 到 2024-7-23) | |
Challe Adrien (从 2024-5-21 到 2024-7-5) | |
Feeley Marc (从 2024-4-27 到 2024-5-27) | |
Turner Kate (从 2023-11-27 到 2023-12-1) |
毕业博士 前12个月内
Parolini Francesco, Pont MathieuFormer members
Jafarrahmani Farzad, Lieu Choun Tong, Parolini Francesco, Queinnec Christian, Soria Michèle, Talon Alexandre2024 九月